Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Magnus Flindt Prytz Christensen | 16.11.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Geert Christensen | 28.11.2017 | 16.11.2023 | adm. dir |
Brian Pedersen | 27.11.2014 | 28.11.2017 | adm. dir |
Geert Christensen | 29.08.2001 | 27.11.2017 | direktør |
Peter Andreas Stakemann | 01.06.2001 | 29.08.2001 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Louise Skov Christensen | 16.11.2023 | formand |
Magnus Flindt Prytz Christensen | 22.11.2012 | bestyrelsesmedlem |
Geert Christensen | 29.08.2001 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gitte Flindt Prytz-Madsen | 15.11.2018 | 16.11.2023 | formand |
Louise Skov Christensen | 15.11.2018 | 15.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Flindt Dahlmann | 27.11.2014 | 29.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Kim Thorkild Voss | 26.06.2008 | 15.11.2018 | formand |
Gitte Flindt Prytz-Madsen | 26.06.2008 | 14.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Anders Flindt Prytz Christensen | 26.06.2008 | 29.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Janne Flindt Boldreel Christensen | 04.11.2003 | 27.11.2014 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Flindt Dahlmann | 04.11.2003 | 22.11.2012 | bestyrelsesmedlem |
Poul Erik Jensen | 29.08.2001 | 04.11.2003 | bestyrelsesmedlem |
Helge Locht | 29.08.2001 | 16.12.2002 | bestyrelsesmedlem |
Peter Andreas Stakemann | 01.06.2001 | 29.08.2001 | bestyrelsesmedlem |
Annemette Heller | 01.06.2001 | 29.08.2001 | bestyrelsesmedlem |
Kim Madsen | 01.06.2001 | 29.08.2001 | formand |