Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bilal Biyik | 20.11.2006 | 25.09.2008 | direktion |
Mustafa Muhcu | 30.05.2001 | 25.09.2008 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Fevzi Ödevci | 30.01.2004 | 25.09.2008 | bestyrelse |
Saban Muhcu | 30.05.2001 | 25.09.2008 | bestyrelse |
Mustafa Muhcu | 30.05.2001 | 25.09.2008 | bestyrelse |
Nasri Biyik | 30.05.2001 | 25.09.2008 | bestyrelse |
Bilal Biyik | 30.05.2001 | 20.11.2006 | bestyrelse |