Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 42, 1. th., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-26 fjernes Bestyrelse: Rikke Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-26 fjernes Direktion: Rikke Kristensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-06-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-26 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-26 fjernes Kontaktoplysninger: info@mediconnect.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-26 fjernes Navne: MEDICONNECT A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-26 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-26 fjernes Stiftere: ØSTJYSK INNOVATION A/S, LARS BRANDT HOLDING ApS, CONDOC HOLDING ApS, 1909 HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-26 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at færdigudvikle og administrere IT baserede bookingsystemer til brug for servicering af såvel offentlige som private virksomheder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening enten med en direktør eller med bestyrelsens næstformand eller af bestyrelsens næstformand i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-27 tilføjes Vedtægter: 2010-09-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-23 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-23 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-15 tilføjes Bestyrelse: Martin Holmgaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 fjernes Bestyrelse: Bo Milton Mikkelsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-01-01 tilføjes Direktion: Rikke Kristensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-31 fjernes Direktion: Bente Toft (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-17 tilføjes Bestyrelse: Rikke Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-17 fjernes Bestyrelse: Bente Toft (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2002-12-20)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-08-16 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-16 fjernes Revisor: REVISION AARHUS REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-02-06 tilføjes Kontaktoplysninger: info@mediconnect.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 42, 1. th., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Helsingforsgade 27, 8200 Århus N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-12 tilføjes Bestyrelse: Bente Toft (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-12 fjernes Bestyrelse: Flemming Lindrum Toft (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-28 tilføjes Bestyrelse: Hans Møller (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-28 fjernes Bestyrelse: Erik Overgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-28 fjernes Direktion: Erik Overgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-08 tilføjes Bestyrelse: Gert Zimmer Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-08 fjernes Bestyrelse: Lars Henning Stigel (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2002-12-20)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2001-07-19)
Den 2002-10-01 tilføjes Direktion: Bente Toft (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helsingforsgade 27, 8200 Århus N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-15 tilføjes Bestyrelse: Lars Henning Stigel (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-15 tilføjes Direktion: Erik Overgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-06-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-15 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2001-07-19)
Den 2001-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-15 tilføjes Navne: MEDICONNECT A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-15 tilføjes Revisor: REVISION AARHUS REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-15 tilføjes Stiftere: ØSTJYSK INNOVATION A/S, LARS BRANDT HOLDING ApS, CONDOC HOLDING ApS, 1909 HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)