Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Aydin Karatas | 24.01.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Aydin Karatas | 30.12.2016 | 09.01.2023 | direktør |
Aydin Karatas | 29.04.2009 | 05.10.2016 | direktør |
Birgit Møller | 11.06.2001 | 10.11.2009 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Birgit Møller | 30.04.2003 | 10.11.2009 | bestyrelsesmedlem |
Sabrina Møller | 11.06.2001 | 10.11.2009 | bestyrelsesmedlem |
Niels Rasmus Møller | 11.06.2001 | 29.04.2009 | formand |
Malene Rix | 11.06.2001 | 30.04.2003 | bestyrelsesmedlem |