Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Revisor | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2005-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Bødkersmindevej 9, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-01 fjernes Navne: ENERTEC STEAM SYSTEM PRODUCTS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-01 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-01 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-01 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-27 fjernes Revisor: Kurt Møller Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-02 fjernes Direktion: Erik Schmidt Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-05-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-23 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2001-07-04)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bødkersmindevej 9, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-20 tilføjes Direktion: Erik Schmidt Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomheden indenfor handel og industri og herved beslægtede formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 tilføjes Navne: ENERTEC STEAM SYSTEM PRODUCTS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-19 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 1738 (offentliggjort 2001-06-14)
Den 2001-06-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 1738 (offentliggjort 2001-06-14)
Den 2001-06-20 tilføjes Revisor: Kurt Møller Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 tilføjes Vedtægter: 2001-06-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2001-07-04)
Den 2001-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)