Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Christian Peter Thomsen(virk.: 16) Adm. Dir., Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 6,25 % | 6,25 % | 6,25 % |
Benny Dohn(virk.: 8) Dir., Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kim Bonde(virk.: 60) Bestyrelsesmedlem | 6,90 % | 6,90 % | 8,62 % | 18,97 % |
Otto Vinther Christensen(virk.: 36) Formand | 13,89 % | 19,44 % | 25,00 % | 33,33 % |
Søren Blandford Houlberg(virk.: 15) Bestyrelsesmedlem | 13,33 % | 20,00 % | 20,00 % | 26,67 % |
Pct. | 8,25 % | 11,21 % | 13,46 % | 21,02 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Søren Blandford Houlberg | 01.01.2007 | Hørbakken 12, 2765 Smørum |
Christian Peter Thomsen | 01.05.2015 | Stevnsvej 15F, 4600 Køge |
Benny Dohn | 31.07.2015 | Kumlehusvej 5, 4000 Roskilde |
Otto Vinther Christensen | 01.02.2020 | Martensens Alle 9, 1828 Frederiksberg C |
Kim Bonde | 09.11.2020 | Islands Brygge 24B, 2300 København S |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Udo Jorg Ludwig Walter Matthias | ||
Torben Leif Thomsen | 01.01.2007 | Frørupvej 12, 6070 Christiansfeld |
Per Lynge Olsen | 01.01.2007 | Skrænten 23, 4220 Korsør |
Birgith Byske Jørgensen |
Aktive virksomheder: (8) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
BAC Corrosion A/S | 26072689 | NORMAL | Støbning af letmetalprodukter (245300) |
BAC Corrosion Control A/S | 40369740 | NORMAL | Støbning af letmetalprodukter (245300) |
BAC FINANCE ApS | 32554318 | NORMAL | Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (773900) |
BAC Impalloy HOLDING ApS | 36421487 | NORMAL | Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed (701010) |
BAC Invest ApS | 43891863 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
BAC af 27.05.2019 ApS | 29821100 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
EJENDOMSSELSKABET CHRISTIAN PETER THOMSEN ApS | 32274641 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
IMPALLOY HOLDING ApS | 27146783 | NORMAL | Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed (701010) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
05.08.2002 | 26,15 (km) | Islandsgade 15, 4690 Haslev | Færøvej 7, 4681 Herfølge |
BAC Corrosion A/S. |
Sidst opdateret den 23.03.2019 og angivet som gældende fra 30.01.2019 (2075 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Bacco ApS (Copenhagen Watches ApS) | 13078505 |
Bacco Copenhagen | 41718943 |
Bacco KBH ApS | 26111064 |
BAC Consulting Nordic ApS | 41599847 |
BAC Corrosion A/S | 26072689 |
BAC Corrosion Control A/S | 40369740 |
BAC Corrosion Holding ApS | 36421487 |
B Accounting and Tax v/Jeanette Færch Bendtsen | 37514896 |
BAC Design Nordic ApS | 41599847 |
BAC Distribution | 44615282 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Christian Peter Thomsen(virk.: 16) Adm. Dir., Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Benny Dohn(virk.: 8) Dir., Bestyrelsesmedlem | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kim Bonde(virk.: 60) Bestyrelsesmedlem | 20 | 0 | 1 | 12 | 26 | 1 |
Otto Vinther Christensen(virk.: 36) Formand | 14 | 0 | 4 | 8 | 7 | 3 |
Søren Blandford Houlberg(virk.: 15) Bestyrelsesmedlem | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
Pct. | 42 % | 0 % | 4 % | 19 % | 28 % | 7 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Torben Leif Thomsen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Birgith Byske Jørgensen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Udo Jorg Ludwig Walter Matthias(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Per Lynge Olsen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 57 | 0 | 5 | 25 | 38 | 10 |
Pct. | 75 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 20 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Christian Peter Thomsen(virk.: 16) Adm. Dir., Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 12 | 12 | 1 | 15 |
Benny Dohn(virk.: 8) Dir., Bestyrelsesmedlem | 4 | 6 | 2 | 3 |
Kim Bonde(virk.: 60) Bestyrelsesmedlem | 35 | 9 | 1 | 28 |
Otto Vinther Christensen(virk.: 36) Formand | 33 | 3 | 2 | 5 |
Søren Blandford Houlberg(virk.: 15) Bestyrelsesmedlem | 7 | 10 | 2 | 11 |
Sum | 91 | 40 | 8 | 62 |
Pct. | 45 % | 20 % | 4 % | 31 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Torben Leif Thomsen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 1 | 2 | 2 |
Birgith Byske Jørgensen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 1 | 0 |
Udo Jorg Ludwig Walter Matthias(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 0 |
Per Lynge Olsen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 1 | 1 | 2 |
Sum | 15 | 2 | 4 | 4 |
Pct. | 60 % | 8 % | 16 % | 16 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |