Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hvidhvask | Revisor | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Kontaktoplysninger | Bibranche | ||||
Formål | Tegningsregel | Hovedbranche | Kapital | ||||
Navne | Virksomhedsform | Direktion | Stiftere | ||||
Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2010-09-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KL Marketing ApS. (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2019-05-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-14 fjernes Revisor: CLNPSU ApS (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2014-07-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-07-17)
Den 2014-07-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-17)
Den 2014-07-17 tilføjes Vedtægter: 2014-07-17 (offentliggjort 2015-07-17)
Den 2013-07-10 tilføjes Kontaktoplysninger: kim@kl-marketing.dk (offentliggjort 2013-07-10)
Den 2013-03-20 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-05-15)
Den 2013-03-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber, at drive investeringsvirksomhed og anden dermed i forbindelse stående virksomhed, samt på honorarbasis at yde konsulentydelser i forbindelse med markedsføring. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 tilføjes Vedtægter: 2013-03-12 (offentliggjort 2015-07-17)
Den 2008-01-10 tilføjes Revisor: CLNPSU ApS (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2008-01-10 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2001-08-07)
Den 2001-07-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-16 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-16 tilføjes Navne: HØJ HOLDING ApS (offentliggjort 2001-07-17)
Den 2001-07-15 fjernes Navne: KL HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-07-17)
Den 2001-07-15 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-08 tilføjes Direktion: Kim Høj Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-08 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-08 tilføjes Stiftere: Kim Høj Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjertegræsvej 17, 2770 Kastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-01 tilføjes Binavne: TM SKOLEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2001-08-07)
Den 2001-06-01 tilføjes Legale ejere: Kim Høj Larsen (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2001-06-01 tilføjes Navne: KL HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-01 tilføjes Reelle ejere: Kim Høj Larsen (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2001-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-17)
Den 2001-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)