Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Revisor | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2015-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2015-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2015-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 12, 3., 1401 København K (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2015-08-10 fjernes Binavne: ABSALON STUDIERNE ApS, ABSALON INTERNET PRODUKTION ApS, ABSALON BILLEDPRODUKTION ApS, ABSALON AKADEMI ApS (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2015-08-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-09-30 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2015-08-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-05-17 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2015-08-10 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2002-02-18 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2015-08-10 fjernes Hovedbranche: Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2015-08-10 fjernes Navne: ABSALON PRODUCTION ApS (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2015-08-10 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2015-08-10 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2015-08-10 fjernes Stiftere: Vivi Jo Heede, Per Erling Christensen (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2015-08-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2013-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2013-03-01 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET CHRISTIAN DANIELSEN. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2013-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-28 fjernes Direktion: Peter Bjørn Theodor Heede (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-17 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET CHRISTIAN DANIELSEN. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2009-10-16 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 12, 3., 1401 København K (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2009-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 21, 3., 1401 København K (offentliggjort 2008-10-28)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 21, 3., 1401 København K (offentliggjort 2008-10-28)
Den 2008-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og håndværk indenfor musikproduktion, billedproduktion, udlejning, uddannelse, undervisning og iøvrigt efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2008-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2008-05-01 tilføjes Vedtægter: 2008-05-01 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2008-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Jyllingevej 219, 2610 Rødovre (offentliggjort 2004-02-18)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-01-29 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-29 fjernes Revisor: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 13. JANUAR 2010 ApS (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-02-28 tilføjes Revisor: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 13. JANUAR 2010 ApS (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2006-02-28 fjernes Revisor: Robert Lagstrøm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-04 tilføjes Direktion: Peter Bjørn Theodor Heede (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-04 fjernes Direktion: Per Erling Christensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jyllingevej 219, 2610 Rødovre (offentliggjort 2004-02-18)
Den 2004-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Limgården 2, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2001-12-12)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2002-08-08)
Den 2002-02-18 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2002-02-18 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2002-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-08 tilføjes Revisor: Robert Lagstrøm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Limgården 2, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2001-12-12)
Den 2001-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Limgården 2, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2001-10-08)
Den 2001-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-28 fjernes Revisor: REVISIONSANPARTSSELSKABET BIRGER K. FRANDSEN & PARTNERS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Limgården 2, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2001-10-08)
Den 2001-05-17 tilføjes Binavne: ABSALON STUDIERNE ApS, ABSALON INTERNET PRODUKTION ApS, ABSALON BILLEDPRODUKTION ApS, ABSALON AKADEMI ApS (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2001-05-17 tilføjes Direktion: Per Erling Christensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-09-30 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2001-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-05-17 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2001-05-17 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2002-08-08)
Den 2001-05-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2001-05-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2001-05-17 tilføjes Navne: ABSALON PRODUCTION ApS (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2001-05-17 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2001-05-17 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2001-05-17 tilføjes Revisor: REVISIONSANPARTSSELSKABET BIRGER K. FRANDSEN & PARTNERS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-17 tilføjes Stiftere: Vivi Jo Heede, Per Erling Christensen (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2001-05-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2001-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)