Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karsten Olf Robdrup Stadsing | 19.04.2018 | 02.05.2023 | adm. dir |
Susanne Ingemann Lorentzen | 01.01.2011 | 19.04.2018 | adm. dir |
Kurt Arne Hansen | 26.07.2001 | 31.12.2010 | direktør |
Leif Johannsen | 21.05.2001 | 26.07.2001 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karsten Olf Robdrup Stadsing | 10.12.2021 | 02.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Magnus Karlsson | 10.12.2021 | 02.05.2023 | formand |
Søren Gaardboe | 19.03.2019 | 10.12.2021 | formand |
Lars Hoff | 30.06.2017 | 02.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Karl Anders Peterson | 15.03.2017 | 10.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Anna Gunilla Maria Andersson | 15.03.2017 | 19.03.2019 | formand |
Mattias Hallendorff | 15.03.2017 | 30.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Zdenko Zlatno Topolovec | 31.03.2014 | 15.03.2017 | formand |
Ulf Erik Hällström | 29.03.2012 | 31.03.2014 | formand |
Susanne Ingemann Lorentzen | 11.02.2011 | 15.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lars Håkan Påvel Roos | 26.07.2001 | 15.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Carl Johan Herslow | 26.07.2001 | 19.03.2009 | bestyrelsesmedlem |
Per Jessen Bak | 21.05.2001 | 29.03.2012 | formand |
Leif Johannsen | 21.05.2001 | 26.07.2001 | bestyrelsesmedlem |
Ane Karine Seest Jensen | 21.05.2001 | 26.07.2001 | bestyrelsesmedlem |