Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2015-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2015-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2015-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2015-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Rødbylundvej 13, 4682 Tureby (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2015-06-29 fjernes Direktion: Kirsten Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2015-06-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2015-06-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-05-27 (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2015-06-29 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2015-06-29 fjernes Legale ejere: Kirsten Christiansen, Jens Thorkild Nielsen (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2015-06-29 fjernes Navne: RØDBYLUND FINANS ApS (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2015-06-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2015-06-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2015-06-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2015-06-29 fjernes Revisor: GLB REVISION, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2015-06-29 fjernes Stiftere: Kirsten Christiansen, Jens Thorkild Nielsen (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2015-06-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-01-31)
Den 2007-11-16 tilføjes Revisor: GLB REVISION, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2007-11-16 fjernes Revisor: G L B STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-31 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-01-31)
Den 2007-01-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødbylundvej 13, 4682 Tureby (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rødbylundvej 13, 4682 Tureby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødbylundvej 13, 4682 Tureby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-27 tilføjes Direktion: Kirsten Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2001-05-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og produktion, køb og salg af fast ejendom, finansierings- og investeringsvirksomhed samt være holdingselskab for Rødbylund Stauder og Stenplanter ApS. (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2001-05-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2001-05-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-05-27 (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2001-05-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2001-05-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2001-05-27 tilføjes Legale ejere: Kirsten Christiansen, Jens Thorkild Nielsen (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2001-05-27 tilføjes Navne: RØDBYLUND FINANS ApS (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2001-05-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2001-05-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2001-05-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2001-05-27 tilføjes Revisor: G L B STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-27 tilføjes Stiftere: Kirsten Christiansen, Jens Thorkild Nielsen (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2001-05-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2001-05-27 tilføjes Vedtægter: 2001-05-27 (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2001-05-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2001-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2001-05-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Rødbylund Service ApS. (offentliggjort 2016-03-04)