Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Herdichek Jepsen | 21.05.2001 | 07.09.2016 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hanne Elisabeth Bjerregaard Lillelund | 17.05.2010 | 07.09.2016 | bestyrelse |
Lisbeth Lillelund | 17.05.2010 | 07.09.2016 | bestyrelse |
Camilla Kvist Jepsen | 23.05.2005 | 17.05.2010 | bestyrelse |
John Herdichek Jepsen | 21.05.2001 | 07.09.2016 | bestyrelse |
Søren Herdichek Jepsen | 21.05.2001 | 17.05.2010 | bestyrelse |
Inga Jepsen | 21.05.2001 | 23.05.2005 | bestyrelse |