Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Binavne | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Navne | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Bibranche | Reelle ejere | Kapital | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Hovedbranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2006-09-19 sletter virksomheden Ejerskaber: FM-SØKJÆR MANAGEMENT HOLDING A/S. (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2012-01-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: OPDI TECHNOLOGIES A/S. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2015-04-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Triton Ejendomme A/S. (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2015-05-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MILTON LOGISTIK A/S. (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2015-05-27 sletter virksomheden Ejerskaber: MILTON ENTREPRISE ApS. (offentliggjort 2019-12-31)
Den 2015-05-27 sletter virksomheden Ejerskaber: MILTON HUSE A/S. (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2015-12-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Triton Ejendomme A/S. (offentliggjort 2020-12-31)
Den 2017-06-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MILTON HUSE A/S. (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2018-03-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Menzer & Kristensen A/S. (offentliggjort 2019-12-31)
Den 2018-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Milton Property A/S. (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2023-11-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Car-Line ApS. (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-12-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Nørgaard Rehnquist Holding ApS. (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2023-12-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Silverstone Estate Holding ApS. (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2023-12-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Kiær & Rehnquist Holding ApS. (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-26 tilføjes Binavne: Silverstone Estate Holding A/S, Nørgaard Rehnquist Holding A/S, Kiær & Rehnquist Holding A/S (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-02-20 tilføjes Vedtægter: 2024-02-20 (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-01-19 tilføjes Legale ejere: Rehnquist Holding ApS (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-19 fjernes Legale ejere: MHH NewCo ApS (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-12-22 tilføjes Binavne: Milton Holding Horsens A/S (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-21 fjernes Binavne: REHNQUIST HOLDING A/S (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-21 tilføjes Navne: RQ9 Holding A/S (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-20 fjernes Navne: MILTON HOLDING HORSENS A/S (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-21 tilføjes Vedtægter: 2023-12-21 (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2023-06-19 fjernes Bestyrelse: Lars Arenfeldt Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-06 fjernes Bestyrelse: Kåre Bo Stolt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2022-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helge Nielsens Alle 7, 8723 Løsning (offentliggjort 2022-11-06)
Den 2022-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Plutovej 1, 8700 Horsens (offentliggjort 2022-11-06)
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-13 tilføjes Legale ejere: MHH NewCo ApS (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2021-07-13 fjernes Legale ejere: Rehnquist Holding ApS (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-13 tilføjes Vedtægter: 2021-07-13 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2021-03-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning og leasing af luftfartøjer (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-03-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-19 tilføjes Bestyrelse: Kåre Bo Stolt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2019-09-19 tilføjes Vedtægter: 2019-09-19 (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2019-03-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-12 tilføjes Reelle ejere: Søren Rehnquist, Christina Rehnquist (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-05-24 tilføjes Legale ejere: Rehnquist Holding ApS (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2017-05-24 fjernes Legale ejere: Erik Rehnquist, Søren Rehnquist, Christina Rehnquist (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-09 tilføjes Legale ejere: Erik Rehnquist, Søren Rehnquist, Christina Rehnquist (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-08 fjernes Legale ejere: Erik Rehnquist, Søren Rehnquist, Christina Rehnquist (offentliggjort 2017-05-11)
Den 2017-05-24 tilføjes Reelle ejere: Erik Rehnquist (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-05-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2017-05-11)
Den 2017-05-09 tilføjes Vedtægter: 2017-05-09 (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2017-03-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-27 tilføjes Legale ejere: Erik Rehnquist, Søren Rehnquist, Christina Rehnquist (offentliggjort 2017-05-11)
Den 2014-03-04 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-04 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte via datterselskaber, at drive handel, byggeri og entreprisevirksomhed samt at eje sælge og udleje ejendomme samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-27 tilføjes Navne: MILTON HOLDING HORSENS A/S (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2013-06-26 fjernes Navne: REHNQUIST HOLDING A/S (offentliggjort 2001-06-12)
Den 2013-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af selskabets direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-27 tilføjes Vedtægter: 2013-06-27 (offentliggjort 2017-05-11)
Den 2012-12-05 tilføjes Bestyrelse: Søren Rehnquist (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-05 fjernes Bestyrelse: Per Christian Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Plutovej 1, 8700 Horsens (offentliggjort 2022-11-06)
Den 2008-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Søkjær 12, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-12 tilføjes Bestyrelse: Per Christian Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-12 fjernes Bestyrelse: Poul Erik Andersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søkjær 12, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Søkjær 12, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-30 tilføjes Bestyrelse: Poul Erik Andersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-11-30 fjernes Bestyrelse: Berit Kornbæk Boisen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-05-20 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-20 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søkjær 12, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-20 tilføjes Bestyrelse: Berit Kornbæk Boisen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-04-20 tilføjes Binavne: REHNQUIST HOLDING A/S (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2001-04-20 tilføjes Direktion: Erik Rehnquist (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-04-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-20 tilføjes Navne: REHNQUIST HOLDING A/S (offentliggjort 2001-06-12)
Den 2001-04-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2001-04-20 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-20 tilføjes Stiftere: Erik Rehnquist (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2001-06-12)
Den 2001-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)