Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse |
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Amalievej 5, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-12-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-08 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-12-08 fjernes Kontaktoplysninger: obp@logosinvest.dk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-12-08 fjernes Navne: LOGOS DATA ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-12-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-08 fjernes Stiftere: Ole Brinkmann Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-28 fjernes Direktion: Ole Brinkmann Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-05-28 fjernes Revisor: TRANBERG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-05 tilføjes Kontaktoplysninger: obp@logosinvest.dk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering/handel og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-26 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-26 tilføjes Navne: LOGOS DATA ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-05-25 fjernes Navne: LOGOS DATA A/S (offentliggjort 2001-06-08)
Den 2011-05-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-26 tilføjes Vedtægter: 2011-05-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-05-25 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2001-06-08)
Den 2011-05-26 fjernes Bestyrelse: Henriette Winther (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amalievej 5, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Bagergade 37, 5700 Svendborg (offentliggjort 2004-09-27)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-01-21)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bagergade 37, 5700 Svendborg (offentliggjort 2004-09-27)
Den 2004-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandhuse 11, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-01-13 tilføjes Revisor: TRANBERG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-13 fjernes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-01-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2002-01-14)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-06-25 tilføjes Bestyrelse: Jens Frostholm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-25 fjernes Bestyrelse: Finn Dyhre Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandhuse 11, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-23 tilføjes Bestyrelse: Finn Dyhre Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-23 tilføjes Direktion: Ole Brinkmann Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-23 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2002-01-14)
Den 2001-05-23 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-23 tilføjes Navne: LOGOS DATA A/S (offentliggjort 2001-06-08)
Den 2001-05-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-23 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-23 tilføjes Stiftere: Ole Brinkmann Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-23 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2001-06-08)
Den 2001-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)