Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Rikki Knudsen | 15.08.2008 | 20.05.2010 | direktion |
Hans-Jørgen Albertsen | 26.05.2008 | 15.08.2008 | direktion |
Ole Bo Kjærgaard | 01.11.2006 | 20.05.2010 | direktion |
Lars Rikki Knudsen | 30.03.2001 | 26.05.2008 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Bo Kjærgaard | 01.11.2006 | 01.11.2006 | formand |
Karsten Kielland | 10.11.2003 | 01.11.2006 | bestyrelse |
Karl Flemming Jacobsen | 08.09.2003 | 10.11.2003 | bestyrelse |
Lars Rikki Knudsen | 30.03.2001 | 01.11.2006 | bestyrelse |
Sten Brian Jakobsen | 30.03.2001 | 08.09.2003 | bestyrelse |