Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2004-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-28 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Viborggade 72, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-28 fjernes Bestyrelse: Jens Jørgen Landbo (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-28 fjernes Direktion: Jens Jørgen Landbo (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-05-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-28 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-28 fjernes Navne: ENCOPE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-28 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-28 fjernes Stiftere: PETER LIND HOLDING ApS, J. LANDBO HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-11 fjernes Bestyrelse: Jacob Kobber Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2001-11-07)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-09-30 fjernes Bestyrelse: Peter Lind (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viborggade 72, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling og salg af software og levering af konsulentydelser samt virksomhed der iøvrigt står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-05-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2001-11-07)
Den 2001-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 tilføjes Navne: ENCOPE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 tilføjes Vedtægter: 2001-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-30 tilføjes Bestyrelse: Peter Lind (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-30 tilføjes Direktion: Jens Jørgen Landbo (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-30 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-30 tilføjes Stiftere: PETER LIND HOLDING ApS, J. LANDBO HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)