Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Assensvej 39, 5250 Odense SV (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-04-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-05-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-23 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-04-23 fjernes Navne: CFH INVEST ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-04-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-23 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-23 fjernes Stiftere: Claus Frydenborg Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-08 fjernes Direktion: Claus Frydenborg Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Assensvej 39, 5250 Odense SV (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindevej 11, 5250 Odense SV (offentliggjort 2002-11-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindevej 11, 5250 Odense SV (offentliggjort 2002-11-28)
Den 2002-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Savmøllevej 9, 5690 Tommerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier / anparter i andre selskaber, varetage administrationen af disse andre selskaber, eje anlægsaktiver, herunder fast ejendom, driftsmaskiner og driftsinventar, handel, fabrikation, servicevirksomhed, investering og finansiering samt anden dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-31 tilføjes Vedtægter: 2002-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Savmøllevej 9, 5690 Tommerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-02 tilføjes Direktion: Claus Frydenborg Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-05-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-02 tilføjes Navne: CFH INVEST ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2001-05-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-02 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-02 tilføjes Stiftere: Claus Frydenborg Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2001-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)