Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | Kontaktoplysninger |
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-10 fjernes Bestyrelse: Jakob Lomholt Fogt (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 fjernes Direktion: Robert Christensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 fjernes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-10 fjernes Navne: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-10 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 fjernes Stiftere: Steffen Ebdrup, Henrik Steen Jensen, Erik Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 fjernes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-07-01 tilføjes Bestyrelse: Robert Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at levere professionelle ydelser i henhold til Europa- Parlamentets og Rådets 8. direktiv 2006/43/EF og at drive dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.795.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Navne: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af (i) komplementaren, eller (ii) to medlemmer af bestyrelsen i forening, eller (iii) den administrerende direktør og formanden eller næstformanden for bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Vedtægter: 2014-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-06-30 fjernes Navne: ERNST & YOUNG P/S (offentliggjort 2014-07-01)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-10-25 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Valther Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-25 fjernes Bestyrelse: Robert Christensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-25 tilføjes Direktion: Robert Christensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-25 fjernes Direktion: Jørgen Valther Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-09-26 fjernes Bestyrelse: Niels Josephsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-11 tilføjes Direktion: Jørgen Valther Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-11 fjernes Direktion: Niels Josephsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-09-28 tilføjes Bestyrelse: Niels Josephsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-28 fjernes Bestyrelse: Per Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-28 tilføjes Direktion: Niels Josephsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-28 fjernes Direktion: Per Møller (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-11-29 tilføjes Bestyrelse: Robert Christensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-29 fjernes Bestyrelse: Brian Stubtoft (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-29 tilføjes Direktion: Per Møller (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-08-18 tilføjes Bestyrelse: Per Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-18 fjernes Bestyrelse: Thomas Bjerre (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 fjernes Bestyrelse: Michael Peder Herrschend (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Tagensvej 86, 2200 København N (offentliggjort 2001-09-06)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-07-02 tilføjes Navne: ERNST & YOUNG P/S (offentliggjort 2014-07-01)
Den 2009-07-01 fjernes Navne: ERNST & YOUNG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2009-04-03)
Den 2009-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-07-01 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2001-05-30)
Den 2009-07-01 tilføjes Direktion: Carsten Collin Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 fjernes Direktion: Carsten Collin Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-03 tilføjes Bestyrelse: Michael Peder Herrschend (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-03 fjernes Bestyrelse: Carsten Collin Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-03 fjernes Binavne: ENERGY BUSINESS ASSISTANCE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, EASY BUSINESS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-03 tilføjes Navne: ERNST & YOUNG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2009-04-03)
Den 2009-04-02 fjernes Navne: EY SERVICE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2005-06-30)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2003-07-23)
Den 2007-11-05 tilføjes Bestyrelse: Brian Stubtoft (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-05 fjernes Bestyrelse: Peter Hertz (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-04 tilføjes Bestyrelse: Carsten Collin Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-04 fjernes Bestyrelse: Søren Hedemand Jacobsen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-04 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-04 fjernes Revisor: Kristian Siversleth (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-04 fjernes Direktion: Svend Bernt Hagemann (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-25 tilføjes Bestyrelse: Søren Hedemand Jacobsen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-25 fjernes Bestyrelse: Leif Shermer (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-29 tilføjes Navne: EY SERVICE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2005-06-30)
Den 2005-06-28 fjernes Navne: ENERGY BUSINESS ASSISTANCE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2003-04-14)
Den 2004-10-28 tilføjes Bestyrelse: Leif Shermer (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-28 fjernes Bestyrelse: Henrik Steenfeldt Jacobsen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-22 fjernes Kontaktoplysninger: ey.copenhagen@ey.dk (offentliggjort 2001-12-03)
Den 2003-02-28 tilføjes Navne: ENERGY BUSINESS ASSISTANCE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2003-04-14)
Den 2003-02-27 fjernes Navne: EASY BUSINESS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2001-09-06)
Den 2003-02-28 fjernes Bestyrelse: Michael Kirkegaard Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-24 tilføjes Bestyrelse: Peter Fredløv Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-24 fjernes Bestyrelse: Jens Peter Emil Timm (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-27 tilføjes Bestyrelse: Jens Peter Emil Timm (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-27 fjernes Bestyrelse: Bent Grønbæk (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-27 tilføjes Direktion: Svend Bernt Hagemann (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-27 fjernes Direktion: Jens Peter Emil Timm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-28 tilføjes Kontaktoplysninger: ey.copenhagen@ey.dk (offentliggjort 2001-12-03)
Den 2001-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tagensvej 86, 2200 København N (offentliggjort 2001-09-06)
Den 2001-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Frue Kirkeplads 4, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-15 tilføjes Bestyrelse: Bent Grønbæk (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 fjernes Bestyrelse: Erik Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 tilføjes Direktion: Jens Peter Emil Timm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 fjernes Direktion: Erik Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 tilføjes Navne: EASY BUSINESS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2001-09-06)
Den 2001-08-14 fjernes Navne: JUT NR. 2180 A/S (offentliggjort 2001-05-30)
Den 2001-08-15 tilføjes Revisor: Kristian Siversleth (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 fjernes Revisor: Poul Bak Revisionsfirma I/S Statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frue Kirkeplads 4, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-01 tilføjes Bestyrelse: Erik Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-01 tilføjes Binavne: ENERGY BUSINESS ASSISTANCE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, EASY BUSINESS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-01 tilføjes Direktion: Erik Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-01 tilføjes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2003-07-23)
Den 2001-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-01 tilføjes Navne: JUT NR. 2180 A/S (offentliggjort 2001-05-30)
Den 2001-04-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-01 tilføjes Revisor: Poul Bak Revisionsfirma I/S Statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-01 tilføjes Stiftere: Steffen Ebdrup, Henrik Steen Jensen, Erik Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2001-05-30)
Den 2001-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)