Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bent Juul Jørgensen | 18.05.2006 | 23.03.2007 | direktion |
Peter Frost Rasmussen | 07.09.2001 | 18.05.2006 | direktion |
Preben Bang Henriksen | 28.05.2001 | 07.09.2001 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bent Juul Jørgensen | 18.05.2006 | 23.03.2007 | bestyrelse |
John Dupont | 18.05.2006 | 23.03.2007 | bestyrelse |
Kurt Landtved | 18.05.2006 | 23.03.2007 | formand |
Peter Frost Rasmussen | 07.09.2001 | 18.05.2006 | bestyrelse |
Niels Frost Rasmussen | 07.09.2001 | 18.05.2006 | bestyrelse |
Henrik Frost Rasmussen | 07.09.2001 | 18.05.2006 | bestyrelse |
Hans Christian Hempler | 07.09.2001 | 18.05.2006 | bestyrelse |
Preben Bang Henriksen | 28.05.2001 | 07.09.2001 | bestyrelse |
Lone Mai Henriksen | 28.05.2001 | 07.09.2001 | bestyrelse |
Stephan Muurholm | 28.05.2001 | 07.09.2001 | formand |