Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Eva Charlotte Rindom | 01.10.2012 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Palle Beck Thomsen | 01.12.2006 | 01.10.2012 | adm. dir |
Preben Olesen | 25.06.2001 | 01.12.2006 | direktør |
Peter Andreas Stakemann | 16.05.2001 | 25.06.2001 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Arnaud Michel Marie Jeudy | 31.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jean-Charles Yves Manuel Vollery | 31.08.2023 | formand |
Ute Ulrike Carmen Stemmann | 12.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Mikkel Bennet Bennedbæk | 01.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Eva Charlotte Rindom | 30.10.2012 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Weirum Thomsen | 12.05.2022 | 12.05.2022 | suppleant |
Carl, Olof, Johannes Erlandsson | 01.08.2019 | 31.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Edward Graham Candy | 01.08.2019 | 31.08.2023 | formand |
Michael Weirum Thomsen | 24.05.2018 | 11.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Nils Christian von Scholten | 24.05.2018 | 31.05.2021 | suppleant |
Christina Fredebo Wilken | 24.05.2018 | 30.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Mikkel Bennet Bennedbæk | 24.05.2018 | 30.11.2019 | suppleant |
Janne Pernille Jensen | 28.08.2017 | 31.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
Arne Vedel Thomsen | 01.03.2016 | 24.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Mikkel Bennet Bennedbæk | 01.01.2016 | 23.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Lars Juhl Jensen | 01.04.2015 | 30.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Dyhr Martinus | 26.08.2014 | 29.02.2016 | bestyrelsesmedlem |
Arne Vedel Thomsen | 26.08.2014 | 29.02.2016 | suppleant |
Mikkel Bennet Bennedbæk | 26.08.2014 | 31.12.2015 | suppleant |
Carl Vad Jensen | 01.06.2013 | 01.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Carl, Olof, Johannes Erlandsson | 01.04.2013 | 31.07.2019 | formand |
Svend Poulsen | 22.06.2010 | 31.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Arne Vedel Thomsen | 22.06.2010 | 26.08.2014 | bestyrelsesmedlem |
Sofie Emmy Gjedde-Simonsen | 22.06.2010 | 26.08.2014 | suppleant |
Christopher Laine Birdsong | 22.06.2010 | 01.04.2013 | formand |
Per Torben Stoltze | 01.03.2009 | 22.06.2010 | bestyrelsesmedlem |
Anne Jacobsen | 27.11.2008 | 01.03.2009 | bestyrelsesmedlem |
Per Torben Stoltze | 27.11.2008 | 01.03.2009 | suppleant |
Jesper Høi Skovdal | 01.06.2007 | 18.06.2008 | bestyrelsesmedlem |
Richard John Barrett | 01.05.2007 | 22.06.2010 | formand |
Palle Beck Thomsen | 01.12.2006 | 30.10.2012 | bestyrelsesmedlem |
David James Tonkin | 10.10.2006 | 01.12.2008 | bestyrelsesmedlem |
Richard William Deacon | 26.09.2006 | 01.05.2007 | formand |
Jakob Damsgård Hansen | 26.06.2006 | 22.06.2010 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Rønneberg | 26.06.2006 | 22.06.2010 | suppleant |
Lenette Lykke Thygesen | 26.06.2006 | 01.06.2007 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Høi Skovdal | 26.06.2006 | 01.06.2007 | suppleant |
David James Tonkin | 26.06.2006 | 26.09.2006 | formand |
Anthony Fletcher | 20.11.2002 | 26.06.2006 | formand |
Peter Hugh Nelson | 20.11.2002 | 31.03.2003 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Tvede-Møller | 25.06.2001 | 14.12.2006 | bestyrelsesmedlem |
Preben Olesen | 25.06.2001 | 01.12.2006 | bestyrelsesmedlem |
Peter Andreas Stakemann | 16.05.2001 | 25.06.2001 | bestyrelsesmedlem |
Annemette Heller | 16.05.2001 | 25.06.2001 | bestyrelsesmedlem |
Kim Madsen | 16.05.2001 | 18.06.2001 | formand |
Lars Bo Forsting | 25.01.2001 | 26.06.2006 | bestyrelsesmedlem |
Janni Høgh | 25.01.2001 | 26.06.2006 | bestyrelsesmedlem |
Povl Martens | 25.01.2001 | 26.06.2006 | suppleant |
Martin Steen Duekilde | 25.01.2001 | 26.06.2006 | suppleant |