Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse |
Den 2022-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Viemosevej 71, 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2022-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2022-12-31 fjernes Interessenter: Søren Lykke Andersen (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2022-12-31 fjernes Kontaktoplysninger: slykkea@gmail.com (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2022-12-31 fjernes Navne: SLA Consulting (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2022-12-31 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2021-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viemosevej 71, 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2021-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2021-07-01 tilføjes Interessenter: Søren Lykke Andersen (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2021-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: slykkea@gmail.com (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2021-07-01 tilføjes Navne: SLA Consulting (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2021-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nannasgade 2, st. 2., 2200 København N (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-12-31 fjernes Interessenter: Søren Lykke Andersen (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-12-31 fjernes Kontaktoplysninger: slykkea@gmail.com (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-12-31 fjernes Navne: SLA consulting (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-12-31 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nannasgade 2, st. 2., 2200 København N (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-04-30 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-04-30 tilføjes Interessenter: Søren Lykke Andersen (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-04-30 tilføjes Kontaktoplysninger: slykkea@gmail.com (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-04-30 tilføjes Navne: SLA consulting (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-04-30 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nannasgade 2, st. 2., 2200 København N (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2017-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-12-31 fjernes Interessenter: Søren Lykke Andersen (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-12-31 fjernes Kontaktoplysninger: slykkea@gmail.com (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-12-31 fjernes Navne: SLA Consulting (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-12-31 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nannasgade 2, st. 2., 2200 København N (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2016-10-17 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2016-10-17 tilføjes Interessenter: Søren Lykke Andersen (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2016-10-17 tilføjes Kontaktoplysninger: slykkea@gmail.com (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2016-10-17 tilføjes Navne: SLA Consulting (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2016-10-17 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2001-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Dybbølgade 5, 2. tv., 6500 Vojens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-03 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-03 fjernes Interessenter: Søren Lykke Andersen (offentliggjort 2001-05-23)
Den 2001-10-03 fjernes Navne: Søren Lykke Andersen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-03 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dybbølgade 5, 2. tv., 6500 Vojens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-14 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-14 tilføjes Interessenter: Søren Lykke Andersen (offentliggjort 2001-05-23)
Den 2001-05-14 tilføjes Navne: Søren Lykke Andersen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-14 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)