Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anette Bøje Hendriksen | 17.06.2020 | 28.06.2021 | direktør |
Claus Bunkenborg | 01.12.2019 | 28.06.2021 | adm. dir |
Morten Kjelsø | 01.10.2019 | 28.06.2021 | direktør |
Claus Bunkenborg | 01.07.2018 | 30.11.2019 | direktør |
Janne Dyrlev | 01.06.2017 | 28.06.2021 | direktør |
Mark Majgaard Wraa-Hansen | 28.09.2015 | 30.11.2019 | adm. dir |
Henrik Gottlieb Kilsgaard | 22.05.2001 | 28.09.2015 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mark Majgaard Wraa-Hansen | 14.04.2021 | 28.06.2021 | formand |
Kim Erik Borau | 14.04.2021 | 28.06.2021 | næstformand |
Brian Skopek Hansen | 19.06.2020 | 28.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jan Steen Olsen | 19.06.2020 | 28.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Line Munkholm Haukrogh | 19.06.2020 | 28.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Glenn Olof Söderholm | 19.06.2020 | 14.04.2021 | formand |
Mark Majgaard Wraa-Hansen | 19.06.2020 | 13.04.2021 | næstformand |
Anders Hartlev | 26.02.2020 | 21.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Mark Majgaard Wraa-Hansen | 05.12.2019 | 18.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Vibeke Bak Solok | 05.12.2019 | 07.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Fredrik Vilhelm Lindström | 12.11.2019 | 18.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Aarup-Andersen | 12.11.2019 | 19.05.2020 | formand |
Glenn Olof Söderholm | 12.07.2019 | 18.06.2020 | næstformand |
Frederik Christian Gjessing Vinten | 12.07.2019 | 12.11.2019 | formand |
Frederik Christian Gjessing Vinten | 02.05.2018 | 11.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
Morten Mosegaard Christensen | 02.05.2018 | 03.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jeanette Løgstrup | 01.06.2017 | 29.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
James Martin Ditmore | 01.06.2017 | 05.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Tonny Thierry Andersen | 01.06.2017 | 02.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Stig Pristed | 01.06.2017 | 02.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Nielsen | 28.09.2015 | 24.06.2019 | formand |
Henrik Gottlieb Kilsgaard | 28.09.2015 | 01.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Mark Majgaard Wraa-Hansen | 28.09.2015 | 01.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Pernille Brit Fredslund | 29.10.2014 | 28.09.2015 | bestyrelse |
Flemming Stig Pristed | 11.03.2014 | 28.09.2015 | formand |
Dorte Rødtnes | 07.02.2013 | 29.10.2014 | bestyrelse |
Anne Westergren | 09.02.2012 | 28.09.2015 | bestyrelse |
Jørn Martin Peterslund | 09.02.2012 | 11.03.2014 | formand |
Anne Birch Christensen | 09.02.2012 | 07.02.2013 | bestyrelse |
Ole Jørgensen | 08.01.2010 | 09.02.2012 | bestyrelse |
Niels Willemann | 22.05.2001 | 09.02.2012 | formand |
Ingrid Eriksen | 22.05.2001 | 25.01.2010 | bestyrelse |
Anders Grøn | 22.05.2001 | 08.02.2005 | bestyrelse |