Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Cyril James Desouza | 14.01.2021 | direktør |
David Malcom Keane | 01.01.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Ejnar Meincke | 31.10.2019 | 31.12.2020 | adm. dir |
Lars Uffe Diemer | 30.10.2015 | 31.10.2019 | adm. dir |
Morten Ellermann Hjelmsø | 01.10.2003 | 30.10.2015 | adm. dir |
Lars Barsøe | 01.03.2002 | 30.09.2003 | direktør |
Søren Stensdal | 27.06.2001 | 07.09.2001 | adm. dir |
Morten Ellermann Hjelmsø | 25.06.2001 | 01.03.2002 | adm. dir |
Peter Andreas Stakemann | 16.05.2001 | 25.06.2001 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mark Theodore Ohlsson | 30.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
David Malcom Keane | 09.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Robert Amos | 09.10.2020 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Stine Bernt Stryhn | 09.10.2020 | 30.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lars Uffe Diemer | 10.11.2016 | 09.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Sparup | 22.01.2016 | 10.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Ole Depping Schneider | 01.11.2006 | 09.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Søren Stensdal | 27.06.2001 | 09.10.2020 | formand |
Morten Ellermann Hjelmsø | 27.06.2001 | 22.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Michael Vinther | 27.06.2001 | 01.11.2006 | bestyrelsesmedlem |
Niels Schiersing | 27.06.2001 | 01.02.2002 | bestyrelsesmedlem |