Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusvej 1, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-15 fjernes Bestyrelse: Jakob Engelbrecht (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-15 fjernes Direktion: Ian Holst Sørensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-04-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-15 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-15 fjernes Navne: SELSKABET AF 5. APRIL 2011 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-15 fjernes Stiftere: Søren Tranberg Hansen, Jakob Engelbrecht, Dan Quelle, AHX AF 22.03.2011 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-15 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-04-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er: Selskabet udøver konsulentvirksomhed. Selskabet har til formål at støtte organisationer, der ønsker at gennemføre udviklings- og uddannelsesforløb for ledere, grupper og organisationer, hvor udviklings- og uddannelsesaktiviteter gennemføres både i den fysiske verden og i den virtuelle verden (via Internet). (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 tilføjes Navne: SELSKABET AF 5. APRIL 2011 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-04 fjernes Navne: XAFIR A/S (offentliggjort 2001-06-07)
Den 2011-04-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 tilføjes Vedtægter: 2011-04-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-15 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2002-10-02)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Bestyrelse: Lars Johansson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 fjernes Bestyrelse: Bent Engelbrecht (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusvej 1, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusvej 1, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Bestyrelse: Bent Engelbrecht (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 fjernes Bestyrelse: Rasmus Houlind (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-01 tilføjes Direktion: Ian Holst Sørensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 fjernes Direktion: Bent Engelbrecht (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-16 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Houlind (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-16 fjernes Bestyrelse: Dan Quelle (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-16 tilføjes Direktion: Bent Engelbrecht (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-16 fjernes Direktion: Dan Quelle (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-16 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-16 fjernes Revisor: Robert Steen Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-06-05 tilføjes Bestyrelse: Dan Quelle (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-05 fjernes Bestyrelse: Ulrik Lange (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-05 tilføjes Direktion: Dan Quelle (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-04-15 fjernes Bestyrelse: Søren Brandi-Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusvej 1, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-27 tilføjes Bestyrelse: Søren Brandi-Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-04-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-27 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2002-10-02)
Den 2001-04-27 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-27 tilføjes Navne: XAFIR A/S (offentliggjort 2001-06-07)
Den 2001-04-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-27 tilføjes Revisor: Robert Steen Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-27 tilføjes Stiftere: Søren Tranberg Hansen, Jakob Engelbrecht, Dan Quelle, AHX AF 22.03.2011 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-27 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)