Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Binavne | Hovedbranche | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Navne | Reelle ejere | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-23 tilføjes Kapital (Kapital): 2.100.000,00 (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2020-04-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2020-04-23 tilføjes Vedtægter: 2020-04-23 (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-05-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-05-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2016-10-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2016-10-15 tilføjes Vedtægter: 2016-10-15 (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-05-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-04-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-04-30)
Den 2014-04-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-30)
Den 2014-04-09 fjernes Revisor: DAHL, RASK & PARTNERE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-04-30)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje fast ejendom forestå ejendomsadministration og dermed stående forretninger samt handel med entreprenørmateriel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-14 tilføjes Vedtægter: 2011-11-14 (offentliggjort 2016-10-15)
Den 2011-11-14 fjernes Binavne: J.H. MILJØ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til bygge- og anlægsvirksomhed (offentliggjort 2003-01-22)
Den 2007-10-24 tilføjes Kapital (Kapital): 160.000,00 (offentliggjort 2016-10-15)
Den 2007-10-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-24 tilføjes Legale ejere: J. H. HOLDING. ROSLEV ApS (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2007-01-02 tilføjes Revisor: DAHL, RASK & PARTNERE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-04-30)
Den 2007-01-02 fjernes Revisor: SDR THISE INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønning Kirkevej 3, 7870 Roslev (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønning Kirkevej 3, 7870 Roslev (offentliggjort 2001-12-17)
Den 2003-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til bygge- og anlægsvirksomhed (offentliggjort 2003-01-22)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til bygge- og anlægsvirksomhed (offentliggjort 2001-12-18)
Den 2001-11-28 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til bygge- og anlægsvirksomhed (offentliggjort 2001-12-18)
Den 2001-11-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønning Kirkevej 3, 7870 Roslev (offentliggjort 2001-12-17)
Den 2001-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Resenvej 83, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-27 tilføjes Direktion: Jens Jensen Hinnerup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-27 fjernes Direktion: Laurits Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-27 tilføjes Navne: J. H. EJENDOMME ApS (offentliggjort 2001-12-17)
Den 2001-11-26 fjernes Navne: SALKMN 234 ApS (offentliggjort 2001-05-22)
Den 2001-11-27 tilføjes Reelle ejere: Jens Jensen Hinnerup (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2001-11-27 tilføjes Revisor: SDR THISE INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-27 fjernes Revisor: DANSK REVISION SKIVE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Resenvej 83, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-15 tilføjes Binavne: J.H. MILJØ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-15 tilføjes Direktion: Laurits Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-05-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-15 tilføjes Navne: SALKMN 234 ApS (offentliggjort 2001-05-22)
Den 2001-05-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-30)
Den 2001-05-15 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SKIVE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-15 tilføjes Stiftere: ALKMNWA AF 15.10.2008 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-05-22)
Den 2001-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)