Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lone Schøtt Kunøe | 28.05.2008 | 31.10.2014 | adm. dir |
Ib Kunøe | 09.06.2005 | 28.05.2008 | direktion |
Henrik Bo Jacobsen | 07.05.2001 | 09.06.2005 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jacob Rosenstand Kunøe | 28.05.2008 | 31.10.2014 | bestyrelse |
Lone Schøtt Kunøe | 28.05.2008 | 31.10.2014 | bestyrelse |
Sven Madsen | 28.05.2008 | 31.10.2014 | formand |
Ib Kunøe | 09.06.2005 | 28.05.2008 | bestyrelse |
Benny Schwartz | 07.05.2001 | 09.06.2005 | bestyrelse |
Henrik Bo Jacobsen | 07.05.2001 | 09.06.2005 | bestyrelse |