Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2009-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Amalie Skrams Allé 23, 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-08 fjernes Direktion: Michael Valentin Hald (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-08 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-08 fjernes Navne: VALENTIN & CO ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-08 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-08 fjernes Stiftere: Michael Valentin Hald (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-07 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-07 fjernes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2002-01-10)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-02-26 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-26 fjernes Revisor: LARS DANMARK HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2001-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amalie Skrams Allé 23, 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-10 tilføjes Direktion: Michael Valentin Hald (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er konsulentvirksomhed, foredragsvirksomhed, skribentvirksomhed samt investering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-10 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2002-01-10)
Den 2001-05-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-10 tilføjes Navne: VALENTIN & CO ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-10 tilføjes Revisor: LARS DANMARK HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-10 tilføjes Stiftere: Michael Valentin Hald (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-10 tilføjes Vedtægter: 2001-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)