Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Carsten Simonsen | 08.03.2001 | |
Claes Ulrik Olsen | 08.03.2001 | |
Freddy Kim Madsen | 08.03.2001 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Freddy Kim Madsen | 31.03.2006 | 07.08.2018 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Claes Ulrik Olsen | 31.03.2006 | 06.08.2018 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
AKVARIESPECIALISTEN ApS (CVR 29442002) | NORMAL | 31.03.2006 | 100,00% | 100,00% |