Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2013-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Sensortek Security Systems A/S. (offentliggjort 2015-09-23)
Den 2018-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Frydenborgvej 7, 3400 Hillerød (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-22 fjernes Direktion: Jens Christian Larsen (direktion) (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-04-19 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-22 fjernes Kontaktoplysninger: cl@sikkerhedskompagniet.dk (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-22 fjernes Legale ejere: CL-Invest ApS (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-22 fjernes Navne: CL & LL HOLDING ApS (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-22 fjernes Reelle ejere: Jens Christian Larsen (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-22 fjernes Stiftere: Jens Christian Larsen (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frydenborgvej 7, 3400 Hillerød (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2016-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Ramsager 24, 3230 Græsted (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-05-09 tilføjes Kontaktoplysninger: cl@sikkerhedskompagniet.dk (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-24 tilføjes Legale ejere: CL-Invest ApS (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2015-04-23 fjernes Legale ejere: Jens Christian Larsen (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2015-04-24 tilføjes Reelle ejere: Jens Christian Larsen (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2013-04-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og anden dermed bslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2013-04-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør. (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2013-04-24 tilføjes Vedtægter: 2013-04-24 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2013-04-24 fjernes Revisor: Barrett revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ramsager 24, 3230 Græsted (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2010-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Sørupgårdsvej 1, 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-18 tilføjes Revisor: Barrett revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-18 fjernes Revisor: RR Revision v/Benny Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-08 tilføjes Revisor: RR Revision v/Benny Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-21 fjernes Revisor: PP REVISORTEAM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-01 tilføjes Revisor: PP REVISORTEAM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 fjernes Revisor: PP HOLDING AF 1. JULI 2004 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sørupgårdsvej 1, 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-19 tilføjes Direktion: Jens Christian Larsen (direktion) (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2001-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2001-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-04-19 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2001-04-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2001-04-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2001-04-19 tilføjes Legale ejere: Jens Christian Larsen (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2001-04-19 tilføjes Navne: CL & LL HOLDING ApS (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2001-04-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2001-04-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2001-04-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2001-04-19 tilføjes Revisor: PP HOLDING AF 1. JULI 2004 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-19 tilføjes Stiftere: Jens Christian Larsen (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2001-04-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2001-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-22)