Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Helle Olund Villumsen | 01.11.2020 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Peter Bredholt | 08.06.2010 | 01.11.2020 | adm. dir |
Henrik Larsen | 01.10.2004 | 01.11.2020 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Bo Jørgensen | 01.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jens Peter Bredholt | 01.11.2020 | formand |
Mette Skøt | 24.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Kim Aage Egegaard | 27.05.2003 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Peter Bredholt | 24.06.2020 | 31.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Bo Jørgensen | 29.05.2017 | 31.10.2020 | formand |
Hans Peter Langkjær | 08.06.2010 | 29.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Bob Rødsten | 01.07.2009 | 18.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Larsen | 01.01.2001 | 10.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jens Peter Bredholt | 01.01.2001 | 29.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Sven Kristian Riskær | 01.01.2001 | 29.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Kjeld Birger Larsen | 01.01.2001 | 01.07.2009 | bestyrelsesmedlem |
Jan Bredholt | 01.01.2001 | 27.05.2003 | bestyrelsesmedlem |