Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-02-09 fjernes Binavne: WEB INTELLIGENCE SERVICE AND TECHNOLOGY ORGANISATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Kroghsgade 1, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-05 fjernes Bestyrelse: Jesper Toft (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-05 fjernes Direktion: Anders Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-05-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-05 fjernes Hovedbranche: Udvikling af standardsoftware (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-05 fjernes Navne: WEB INTELLIGENCE TECHNOLOGY ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-05 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-05 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-05 fjernes Revisor: RL KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-05 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-02-28 fjernes Bestyrelse: Lars Henrik Kristiansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af standardsoftware (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2001-08-27)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-09-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve erhvervsmæssig virksomhed indenfor IT-rådgivning, softwareudvikling, programmering og kommunikation, herunder salg af adgang til customizid nyheder på Internettet, samt anden erhvervsmæssig aktivitet i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-16 tilføjes Navne: WEB INTELLIGENCE TECHNOLOGY ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-15 fjernes Navne: VISATOR ApS (offentliggjort 2001-06-25)
Den 2002-09-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør og 1 bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-16 tilføjes Vedtægter: 2002-09-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-02-27 tilføjes Bestyrelse: Anders Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 tilføjes Bestyrelse: Lars Henrik Kristiansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 fjernes Bestyrelse: Rune Schmidt Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-27 tilføjes Revisor: RL KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-27 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 fjernes Direktion: Michael Reuss Allingham (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kroghsgade 1, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-31 tilføjes Bestyrelse: Rune Schmidt Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 fjernes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-03 tilføjes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 tilføjes Direktion: Michael Reuss Allingham (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-03 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 tilføjes Navne: VISATOR ApS (offentliggjort 2001-06-25)
Den 2001-05-30 fjernes Navne: ApS KBIL 38 NR. 2360 (offentliggjort 2001-05-10)
Den 2001-05-03 tilføjes Navne: ApS KBIL 38 NR. 2360 (offentliggjort 2001-05-10)
Den 2001-05-31 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-03 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-03 tilføjes Binavne: WEB INTELLIGENCE SERVICE AND TECHNOLOGY ORGANISATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-05-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-03 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2001-08-27)
Den 2001-05-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-03 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-03 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-03 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)