Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Olsen | 17.09.2003 | 14.03.2005 | direktion |
Niels Høgholt | 30.10.2002 | 17.09.2003 | direktion |
Christian Nellemose Leisner | 21.09.2001 | 30.10.2002 | direktion |
Ole Bo Lybæk Laursen | 12.06.2001 | 21.09.2001 | direktion |
Peter Andreas Stakemann | 01.04.2001 | 12.06.2001 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Vivi Sonne Borgersen | 17.09.2003 | 14.03.2005 | bestyrelse |
Niels Høgholt | 30.10.2002 | 17.09.2003 | bestyrelse |
Christian Nellemose Leisner | 01.10.2001 | 30.10.2002 | bestyrelse |
Per Olsen | 12.06.2001 | 14.03.2005 | bestyrelse |
Henning Borgersen | 12.06.2001 | 14.03.2005 | formand |
Ole Bo Lybæk Laursen | 12.06.2001 | 26.08.2002 | bestyrelse |
Peter Andreas Stakemann | 01.04.2001 | 12.06.2001 | bestyrelse |
Annemette Heller | 01.04.2001 | 12.06.2001 | bestyrelse |
Kim Madsen | 01.04.2001 | 12.06.2001 | formand |