Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Helleberg Eriksen | 30.11.2001 | 10.03.2004 | direktion |
Kristoffer Nikolaus Wøldike Schmith | 30.11.2001 | 24.01.2003 | direktion |
Lars Norgren Kopp | 01.05.2001 | 30.11.2001 | direktion |
Laurits Nielsen | 01.05.2001 | 30.11.2001 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klaus Andersen | 24.01.2003 | 10.03.2004 | bestyrelse |
Kristoffer Nikolaus Wøldike Schmith | 30.11.2001 | 10.03.2004 | bestyrelse |
Kim Helleberg Eriksen | 30.11.2001 | 10.03.2004 | bestyrelse |
Johannes Wøldike Schmith | 30.11.2001 | 24.01.2003 | bestyrelse |
Helle Schmidt | 30.11.2001 | 24.01.2003 | bestyrelse |
Christina Falkenberg Frank | 30.11.2001 | 24.01.2003 | bestyrelse |