Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Tegningsregel | Revision fravalgt | Vedtægter | Direktion | ||||
Revisor | Legale ejere | Reelle ejere | Hovedbranche | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2009-09-15 sletter virksomheden Ejerskaber: BASLAND-GRUPPEN A/S. (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2021-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Capellavej 43, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Holme Parkvej 70, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-01-25 tilføjes Kontaktoplysninger: peterchristiansen70@gmail.com (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2019-12-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holme Parkvej 70, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Holme Parkvej 70, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-03-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-02-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-03-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-03-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-03-15 tilføjes Vedtægter: 2017-03-15 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-03-15 fjernes Direktion: Lars Christiansen (direktion) (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-03-15 fjernes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-03-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-01 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2014-10-01 fjernes Revisor: MUNK & IVERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-08 tilføjes Legale ejere: Peter Christiansen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2014-09-08 tilføjes Reelle ejere: Peter Christiansen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2010-09-29 tilføjes Revisor: MUNK & IVERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-29 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2006-03-14)
Den 2007-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S, MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET VILLY PEDERSEN I/S, MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-21 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2006-03-14)
Den 2006-02-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i aktier og andre værdipapirer, fast ejendom samt andre virksomheder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2003-09-30 tilføjes Vedtægter: 2003-09-30 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2003-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holme Parkvej 70, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2003-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Finlandsgade 17, 8200 Århus N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Finlandsgade 17, 8200 Århus N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-08 tilføjes Direktion: Lars Christiansen (direktion) (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2001-05-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-05-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-08 tilføjes Navne: LCPC HOLDING ApS (offentliggjort 2001-05-09)
Den 2001-05-08 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-08 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2001-05-08 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET VILLY PEDERSEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-08 tilføjes Stiftere: Peter Christiansen, Lars Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-05-09)
Den 2001-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)