Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Madsen | 11.10.2007 | 03.06.2021 | direktør |
Per Gransøe | 01.05.2001 | 11.10.2007 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Hansen | 19.04.2016 | 03.06.2021 | formand |
Søren Bruun | 26.05.2015 | 03.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Søren Tommy Sørensen | 26.05.2015 | 03.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peter Martin Gorrissen | 26.05.2015 | 03.06.2021 | næstformand |
Henrik Higham Schlüter | 26.05.2015 | 19.04.2016 | formand |
Morten Hansen | 26.05.2015 | 18.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Nederby Pedersen | 23.05.2013 | 03.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Higham Schlüter | 23.05.2013 | 25.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Svenn Haargaard | 16.06.2010 | 26.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Peter Martin Gorrissen | 16.06.2010 | 25.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Ole Seerup | 16.06.2010 | 23.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Sørensen | 16.06.2010 | 23.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Skriver Bisborg | 11.10.2007 | 26.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Johnny Richard Kristiansen | 11.10.2007 | 26.05.2015 | formand |
Frank Spicker Andersen | 11.10.2007 | 16.06.2010 | bestyrelsesmedlem |
Steen Bækgaard Jacobsen | 11.10.2007 | 16.06.2010 | bestyrelsesmedlem |
Claus Brandt Lewandowski | 11.10.2007 | 16.06.2010 | bestyrelsesmedlem |
Henning Heiner Nielsen | 11.10.2007 | 16.06.2010 | bestyrelsesmedlem |