Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Peter Petersen Krogsgaard | 01.12.2012 | 24.09.2013 | direktion |
Kim Hansen | 29.09.2005 | 01.12.2012 | direktion |
Martin Bjerg | 02.10.2004 | 29.09.2005 | direktion |
Jesper Holst | 29.11.2001 | 02.10.2004 | direktion |
Palle Egon Jensen | 29.03.2001 | 29.11.2001 | direktion |