Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2005-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 43, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-09 fjernes Direktion: Christian Michael Thrane Remien (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-04-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-09 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET SKYTTEHUSGADE 36VEJLE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-09 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-09 fjernes Stiftere: Christian Michael Thrane Remien, Christian Claes Remien (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-20 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-20 fjernes Revisor: Per Kjær Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 43, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-04 tilføjes Direktion: Christian Michael Thrane Remien (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom samt udlejninsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-04-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-04 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET SKYTTEHUSGADE 36VEJLE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-04 tilføjes Revisor: Per Kjær Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-04 tilføjes Stiftere: Christian Michael Thrane Remien, Christian Claes Remien (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-04 tilføjes Vedtægter: 2001-04-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)