Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kirstine Rylev Holm | 31.08.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jytte Birgit Madsen | 17.06.2020 | 31.08.2022 | direktør |
Gary Neil Lancaster | 07.09.2018 | 17.06.2020 | direktør |
Birgit Kirstine Ölmestig | 09.03.2013 | 07.09.2018 | direktør |
Graham John Oddell | 31.10.2011 | 09.03.2013 | direktør |
Bo Peter Gnattingius | 15.09.2005 | 31.10.2011 | direktør |
Carsten Christensen | 04.05.2001 | 15.09.2005 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lokesh Motwani | 09.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Magdalena Jadwiga Malkamäki | 09.08.2024 | formand |
Charlotte Wulff Sjøgreen | 18.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Kirstine Rylev Holm | 01.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Renata Monika Banasik | 27.06.2023 | 09.08.2024 | formand |
Dennis Foldager | 31.08.2022 | 18.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Paul Imre Jakob Heiskanen | 17.06.2020 | 30.04.2023 | formand |
Peter Engberg Simonsen | 17.06.2020 | 30.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jytte Birgit Madsen | 12.12.2019 | 31.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Gary Neil Lancaster | 24.08.2018 | 17.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Mann Nielsen | 24.08.2018 | 12.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Victoria Anne Reuben | 16.06.2017 | 24.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Timothy John Allison | 19.10.2016 | 16.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Anneli Diana Charlotte Dahl | 04.05.2016 | 17.06.2020 | formand |
Elaine Richardson | 04.05.2016 | 19.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
Victoria Anne Reuben | 01.09.2014 | 04.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Birgit Kirstine Ölmestig | 09.03.2013 | 24.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Rolf Håkan Davidsson | 01.04.2009 | 04.05.2016 | formand |
Gemma Elizabeth Mary Parsons | 01.04.2009 | 01.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
Graham John Oddell | 01.04.2009 | 09.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
Bo Peter Gnattingius | 15.09.2005 | 31.10.2011 | bestyrelsesmedlem |
Olav Østensjø | 15.09.2005 | 01.04.2009 | bestyrelsesmedlem |
Peter William Huntley | 01.01.2004 | 21.05.2008 | formand |
Tue Ronald Toft | 04.05.2001 | 31.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Christensen | 04.05.2001 | 15.09.2005 | bestyrelsesmedlem |
James Malcolm Taylor | 04.05.2001 | 31.12.2003 | formand |