Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Jægersborgvej 60, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-05-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-07 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-07 fjernes Navne: SP 70 ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-07 fjernes Stiftere: Steen Lindkær-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-19 fjernes Direktion: Steen Lindkær-Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er som holdingselskab at eje aktier og anparter i andre selskaber samt at yde managementbistand til såvel koncernselskaber som tredjemand samt erhverve, besidde og udleje fast ejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-22 tilføjes Vedtægter: 2014-05-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-22 fjernes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-08-23 tilføjes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-23 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-02-12 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-12 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-22 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-22 fjernes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-02-16 tilføjes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-16 fjernes Revisor: ROBIN LERCKE & PARTNERE REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2001-12-11)
Den 2007-10-15 tilføjes Revisor: ROBIN LERCKE & PARTNERE REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-15 fjernes Revisor: RMHL HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-15 tilføjes Revisor: RMHL HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-15 fjernes Revisor: KPMG DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-05-30 tilføjes Navne: SP 70 ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2001-05-29 fjernes Navne: LINDKÆR HOLDING ApS (offentliggjort 2001-05-08)
Den 2001-05-02 tilføjes Navne: LINDKÆR HOLDING ApS (offentliggjort 2001-05-08)
Den 2001-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jægersborgvej 60, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2001-05-02 tilføjes Direktion: Steen Lindkær-Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-05-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-02 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2001-12-11)
Den 2001-05-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-02 tilføjes Revisor: KPMG DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-02 tilføjes Stiftere: Steen Lindkær-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2001-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)