Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Binavne | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-05-13 fjernes Binavne: CAPELLA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Saturnvej 2, 8500 Grenaa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-03 fjernes Bestyrelse: Sven Erik Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-03 fjernes Bibranche: Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-03 fjernes Bibranche: Event catering (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-03 fjernes Direktion: Sven Erik Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-03 fjernes Hovedbranche: Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-03 fjernes Navne: KATTEGAT SEAFOOD A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-03 fjernes Revisor: MOKIA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-03 fjernes Stiftere: SECULLA SEAFOOD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-03 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Event catering (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Bibranche: Catering og diner transportable (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (offentliggjort 2006-03-07)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fiskehermetik-, fiskefars- og fiskefiletfabrikker (offentliggjort 2001-05-10)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-08-24 tilføjes Bestyrelse: Niels Jørgen Bregendahl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-04-24 tilføjes Bestyrelse: Ulla Christensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 fjernes Bestyrelse: Poul Halfdan Lauritsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion og handel. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, formanden for bestyrelsen, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-03 tilføjes Vedtægter: 2006-03-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (offentliggjort 2006-03-07)
Den 2005-07-14 tilføjes Revisor: MOKIA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-14 fjernes Revisor: Statsautoriserede Revisorer Busch-Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-11 tilføjes Navne: KATTEGAT SEAFOOD A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-10 fjernes Navne: SILVA GRENÅ A/S (offentliggjort 2001-05-08)
Den 2003-03-11 fjernes Binavne: KATTEGAT INDUSTRIFISK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-11-06 tilføjes Bestyrelse: Poul Halfdan Lauritsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-06 fjernes Bestyrelse: Ulla Christensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Saturnvej 2, 8500 Grenaa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-01 tilføjes Bestyrelse: Ulla Christensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-01 tilføjes Bibranche: Catering og diner transportable (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-01 tilføjes Binavne: KATTEGAT INDUSTRIFISK A/S, CAPELLA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-01 tilføjes Direktion: Sven Erik Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-01 tilføjes Hovedbranche: Fiskehermetik-, fiskefars- og fiskefiletfabrikker (offentliggjort 2001-05-10)
Den 2001-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 5.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-01 tilføjes Navne: SILVA GRENÅ A/S (offentliggjort 2001-05-08)
Den 2001-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-01 tilføjes Revisor: Statsautoriserede Revisorer Busch-Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-01 tilføjes Stiftere: SECULLA SEAFOOD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)