Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Bispensgade 9, 1., 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-04 fjernes Direktion: Sven Wagner Pedersen (direktion) (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-04-30 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-04-09 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-04 fjernes Legale ejere: SWAP XXII ApS, Sven Wagner Pedersen (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-04 fjernes Navne: SWAP XX ApS (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-04 fjernes Reelle ejere: Sven Wagner Pedersen (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-04 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-04 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-04 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-04 fjernes Stiftere: Sven Wagner Pedersen (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2019-09-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-11 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2018-05-11 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2017-09-28 fjernes Kontaktoplysninger: cl@wagneradm.dk (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-08-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-09-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter. (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2011-09-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2011-09-19 tilføjes Vedtægter: 2011-09-19 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2011-09-12 tilføjes Kontaktoplysninger: cl@wagneradm.dk (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2011-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bispensgade 9, 1., 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2011-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Vandmanden 10, 1., 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2011-02-14)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-22 tilføjes Legale ejere: SWAP XXII ApS, Sven Wagner Pedersen (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2009-12-22 tilføjes Reelle ejere: Sven Wagner Pedersen (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2009-12-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2009-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandmanden 10, 1., 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2011-02-14)
Den 2009-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Gøteborgvej 15, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2005-10-13)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gøteborgvej 15, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2005-10-13)
Den 2005-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngvej 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngvej 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-09 tilføjes Direktion: Sven Wagner Pedersen (direktion) (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2001-04-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-04-30 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2001-04-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-04-09 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2001-04-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-09 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2001-04-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2001-04-09 tilføjes Navne: SWAP XX ApS (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2001-04-09 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2001-04-09 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2001-04-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2001-04-09 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-09 tilføjes Stiftere: Sven Wagner Pedersen (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2001-04-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2001-04-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-10)