Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Tage Reinert(virk.: 60) | 3,33 % | 5,00 % | 5,00 % | 6,67 % |
Poul Thorup(virk.: 197) | 4,59 % | 6,63 % | 7,14 % | 17,86 % |
Jørgen Lindegaard(virk.: 111) | 2,70 % | 3,60 % | 3,60 % | 5,41 % |
Allan Koch(virk.: 32) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ulrik Bülow(virk.: 171) | 0 % | 0 % | 0 % | 1,75 % |
Hans Bekkevold(virk.: 73) | 1,39 % | 1,39 % | 1,39 % | 15,28 % |
Steen Jespersen(virk.: 26) | 0 % | 0 % | 0 % | 3,85 % |
Rune Sørensen(virk.: 29) | 0 % | 0 % | 0 % | 6,90 % |
Henrik Clausen(virk.: 26) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Roland Munkerod Andersen(virk.: 34) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jon Seidenfaden(virk.: 20) | 0 % | 0 % | 5,00 % | 5,00 % |
Pct. | 1,93 % | 2,70 % | 2,96 % | 8,13 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jørgen Lindegaard | 01.01.2007 | Engvej 11, 2960 Rungsted Kyst |
Rune Sørensen | 01.01.2007 | Kongevej 30, 8752 Østbirk |
Hans Bekkevold | 01.01.2007 | Leonorevej 4, 9000 Aalborg |
Jon Seidenfaden | 02.04.2013 | Egernvej 17, 8270 Højbjerg |
Roland Munkerod Andersen | 15.09.2015 | Nygårdsvej 51A, 2100 København Ø |
Henrik Clausen | 18.06.2016 | Viggo Rothes Vej 47, 2920 Charlottenlund |
Allan Koch | 19.10.2016 | Struenseegade 44, 2200 København N |
Tage Reinert | 18.09.2018 | Esplanaden 5, 1263 København K |
Ulrik Bülow | 01.08.2019 | Henrik Ibsens Vej 2, 1813 Frederiksberg C |
Steen Jespersen | 06.01.2020 | Åbrinken 82, 2830 Virum |
Aktive virksomheder: (4) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
MVNO SYSTEMS A/S | 31415977 | NORMAL | Trådløs telekommunikation (612000) |
TELENOR A/S | 19433692 | NORMAL | Trådløs telekommunikation (612000) |
TELENOR DANMARK HOLDING A/S | 14724346 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Tn Finance A/S | 37439649 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 03.07.2001 (2239 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Sono ApS | 38340972 |
Sonobe Light ApS | 40579680 |
Sono Danmark A/S | 29153205 |
Sono Denop ApS | 30825764 |
SON OF A TAILOR ApS | 34732590 |
SONOFON A/S | 19433692 |
SONOFON BUTIKKEN A/S | 19433692 |
SONOFON HOLDING A/S | 14724346 |
SONOFON PARTNER A/S | 19433692 |
SONOFON SUPPLY A/S | 19433692 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Tage Reinert(virk.: 60) Ikke aktiv i virksomheden. | 31 | 0 | 3 | 1 | 19 | 6 |
Poul Thorup(virk.: 197) Ikke aktiv i virksomheden. | 53 | 0 | 0 | 36 | 102 | 6 |
Jørgen Lindegaard(virk.: 111) Ikke aktiv i virksomheden. | 50 | 0 | 2 | 4 | 50 | 5 |
Allan Koch(virk.: 32) Ikke aktiv i virksomheden. | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 |
Ulrik Bülow(virk.: 171) Ikke aktiv i virksomheden. | 97 | 0 | 0 | 3 | 62 | 9 |
Hans Bekkevold(virk.: 73) Ikke aktiv i virksomheden. | 21 | 0 | 0 | 12 | 40 | 0 |
Steen Jespersen(virk.: 26) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 |
Rune Sørensen(virk.: 29) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 |
Henrik Clausen(virk.: 26) Ikke aktiv i virksomheden. | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
Roland Munkerod Andersen(virk.: 34) Ikke aktiv i virksomheden. | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Jon Seidenfaden(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden. | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 42 % | 0 % | 1 % | 8 % | 45 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Tage Reinert(virk.: 60) Ikke aktiv i virksomheden | 52 | 21 | 2 | 3 |
Poul Thorup(virk.: 197) Ikke aktiv i virksomheden | 151 | 26 | 2 | 66 |
Jørgen Lindegaard(virk.: 111) Ikke aktiv i virksomheden | 106 | 26 | 1 | 26 |
Allan Koch(virk.: 32) Ikke aktiv i virksomheden | 18 | 17 | 1 | 1 |
Ulrik Bülow(virk.: 171) Ikke aktiv i virksomheden | 80 | 22 | 0 | 79 |
Hans Bekkevold(virk.: 73) Ikke aktiv i virksomheden | 62 | 1 | 0 | 26 |
Steen Jespersen(virk.: 26) Ikke aktiv i virksomheden | 12 | 16 | 0 | 0 |
Rune Sørensen(virk.: 29) Ikke aktiv i virksomheden | 15 | 13 | 1 | 5 |
Henrik Clausen(virk.: 26) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 13 | 0 | 8 |
Roland Munkerod Andersen(virk.: 34) Ikke aktiv i virksomheden | 23 | 12 | 0 | 4 |
Jon Seidenfaden(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 16 | 0 | 4 |
Sum | 535 | 183 | 7 | 222 |
Pct. | 56 % | 19 % | 1 % | 23 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |