Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | ||||
Bibranche | Interessenter | Navne | Virksomhedsform |
Den 2024-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Munkholmvej 360, 4060 Kirke Såby (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Munkholmvej 360, 4060 Kirke Såby (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Munkholmvej 360, 4060 Kirke Såby (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Munkholmvej 360, 4060 Kirke Såby (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2023-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Munkholmvej 360, 4060 Kirke Såby (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2023-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Munkholmvej 360, 4060 Kirke Såby (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2023-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Munkholmvej 360, 4060 Kirke Såby (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2023-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Munkholmvej 360, 4060 Kirke Såby (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2020-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Munkholmvej 360, 4060 Kirke Såby (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2020-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Voldgade 34, 2., 1350 København K (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Voldgade 34, 2., 1350 København K (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2016-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Voldgade 34, 2., 1350 København K (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Voldgade 34, 2., 1350 København K (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Voldgade 34, 2., 1350 København K (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Voldgade 34, 2., 1350 København K (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2013-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Forårsvej 6, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-18 tilføjes Kontaktoplysninger: achen@achen.eu (offentliggjort 2013-01-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Undervisning i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Forårsvej 6, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-01 tilføjes Bibranche: Undervisning i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-01 tilføjes Interessenter: Benedikte Maria von Achen (offentliggjort 2001-04-27)
Den 2001-05-01 tilføjes Navne: Achen & Co v/Benedikte Achen (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2001-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)