Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Ejerskaber | xbrl | Vedtægter | ||||
Binavne | Navne | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Hovedbranche | ||||
Bibranche | Kapital | Kapitalvaluta | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-08 tilføjes Bestyrelse: Flordeliza Rosario Christiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-08)
Den 2006-01-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JBV 3 A/S. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2006-01-04 sletter virksomheden Ejerskaber: BOARD FOCUS A/S. (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2013-02-19 sletter virksomheden Ejerskaber: BLEAU A/S. (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2014-06-10 sletter virksomheden Ejerskaber: GOMENTOR HOLDING ApS. (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2014-06-26 sletter virksomheden Ejerskaber: YOUMEUS ApS. (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2014-12-10 sletter virksomheden Ejerskaber: SAYHEY IVS. (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2015-03-02 sletter virksomheden Ejerskaber: MOBARO A/S. (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2016-06-14 sletter virksomheden Ejerskaber: SAYHEY IVS. (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2016-08-09 sletter virksomheden Ejerskaber: MUSIKUNDERVISNING.DK ApS. (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2016-12-08 sletter virksomheden Ejerskaber: More Music Holding ApS. (offentliggjort 2018-07-12)
Den 2017-04-07 sletter virksomheden Ejerskaber: MOBARO A/S. (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-10 sletter virksomheden Ejerskaber: MOBARO A/S. (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2017-06-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Datoselskabet af 28. januar 2004 A/S. (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2018-07-06 sletter virksomheden Ejerskaber: More Music Holding ApS. (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: More Music Holding ApS. (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2022-12-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Flair Capital ApS. (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Flair Capital ApS. (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2024-06-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-29 tilføjes Bestyrelse: Henriette Bryder Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2022-12-31 fjernes Bestyrelse: Peter Blenstrup Nielsen (formand) (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2022-12-28 tilføjes Vedtægter: 2022-12-28 (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-27 fjernes Binavne: FLAIR CAPITAL A/S (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-10-27 tilføjes Binavne: FLAIR CAPITAL A/S, LIZA CASTRO A/S, CASTRO GLOBAL A/S (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-10-27 tilføjes Navne: CASTRO A/S (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-26 fjernes Navne: JBV 1 A/S (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-27 tilføjes Vedtægter: 2022-10-27 (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 94, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Julius Bechgaards Vej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-04-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-27 fjernes Binavne: HIYAS HOLDING A/S (offentliggjort 2020-08-28)
Den 2020-08-26 tilføjes Navne: JBV 1 A/S (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2020-08-25 fjernes Navne: SC CASTRO HOLDING A/S (offentliggjort 2020-08-28)
Den 2020-08-26 tilføjes Vedtægter: 2020-08-26 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-25 tilføjes Bestyrelse: Lasse Larsen Brander (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-04-25)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Julius Bechgaards Vej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2019-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Julius Bechgaards Vej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-01 fjernes Bestyrelse: Flordeliza Rosario Christiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Julius Bechgaards Vej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2017-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 122, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-11-14 tilføjes Kontaktoplysninger: sc@castroholding.com (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2016-05-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2016-05-20 tilføjes Vedtægter: 2016-05-20 (offentliggjort 2020-08-28)
Den 2016-05-20 fjernes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 122, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2014-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Julius Bechgaards Vej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2014-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-09-25 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2013-09-25 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-13 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for danske og udenlandske datterselskaber og drive investering i værdipapirer og fast ejendom, samt yde finansiering af aktiviteter i datterselskaber og associerede selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 tilføjes Navne: SC CASTRO HOLDING A/S (offentliggjort 2020-08-28)
Den 2009-12-14 fjernes Navne: SC COMPANY A/S (offentliggjort 2009-05-19)
Den 2009-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af to medlemmer af bestyrelsen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 tilføjes Vedtægter: 2009-12-15 (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-19 tilføjes Navne: SC COMPANY A/S (offentliggjort 2009-05-19)
Den 2009-05-18 fjernes Navne: CASTRO COMPANY A/S (offentliggjort 2005-11-14)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2006-01-06)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2006-01-06)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-01 tilføjes Bibranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2006-01-06)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2006-01-06)
Den 2005-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-14 tilføjes Navne: CASTRO COMPANY A/S (offentliggjort 2005-11-14)
Den 2005-11-13 fjernes Navne: HIYAS HOLDING A/S (offentliggjort 2002-09-03)
Den 2002-09-03 tilføjes Binavne: HIYAS HOLDING A/S (offentliggjort 2020-08-28)
Den 2002-09-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2002-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Julius Bechgaards Vej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2014-09-18)
Den 2002-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Hestehavevej 3, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-03 tilføjes Bestyrelse: Flordeliza Rosario Christiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-03 tilføjes Navne: HIYAS HOLDING A/S (offentliggjort 2002-09-03)
Den 2002-07-02 fjernes Navne: HIYAS HOLDING ApS (offentliggjort 2001-05-07)
Den 2002-07-03 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2002-09-03)
Den 2002-07-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-05-07)
Den 2001-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hestehavevej 3, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-18 tilføjes Direktion: Søren Christiansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-04-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-04-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-18 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-18 tilføjes Legale ejere: Søren Christiansen (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2001-04-18 tilføjes Navne: HIYAS HOLDING ApS (offentliggjort 2001-05-07)
Den 2001-04-18 tilføjes Reelle ejere: Søren Christiansen (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2001-04-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-18 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-18 tilføjes Stiftere: Søren Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-05-07)
Den 2001-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)