Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Direktion | Formål | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-10-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-31 tilføjes Legale ejere: Inge Trærup Ehlers (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2014-10-31 tilføjes Reelle ejere: Inge Trærup Ehlers (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2014-10-31 tilføjes Vedtægter: 2014-10-31 (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2014-10-31 fjernes Direktion: Teddy Hyllested Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er formuepleje (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2011-09-15 tilføjes Vedtægter: 2011-09-15 (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2011-09-15 fjernes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB DM REVISION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2001-08-01)
Den 2007-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 30 a., 2791 Dragør (offentliggjort 2007-01-19)
Den 2007-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandlinien 27, 2791 Dragør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-18 tilføjes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB DM REVISION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-18 fjernes Revisor: Klaus Bach Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Revisor: Klaus Bach Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 fjernes Revisor: Henning Suhr (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandlinien 27, 2791 Dragør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-22 tilføjes Direktion: Teddy Hyllested Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-03-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2001-08-01)
Den 2001-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-22 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-22 tilføjes Navne: INGE EHLERS HOLDING ApS (offentliggjort 2001-05-23)
Den 2001-03-22 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-22 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-22 tilføjes Revisor: Henning Suhr (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-22 tilføjes Stiftere: Teddy Hyllested Thomsen, Inge Trærup Ehlers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-05-23)
Den 2001-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)