Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodvej 6, 6330 Padborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-23 fjernes Bestyrelse: Ole Bo Kirsten (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-23 fjernes Direktion: Preben Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-03-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-23 fjernes Hovedbranche: Speditører (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-23 fjernes Navne: COMBI SPEDITION A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-23 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-23 fjernes Stiftere: Ole Bo Kirsten, COMBI SHIPPING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-23 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-07-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-04-30 tilføjes Direktion: Preben Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-30 fjernes Direktion: Tommy Brindt Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-07 tilføjes Bestyrelse: John Tom Andersen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-07 fjernes Bestyrelse: Arne Lindhardt Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-07 tilføjes Direktion: Tommy Brindt Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-07 fjernes Direktion: Arne Lindhardt Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-10 fjernes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Speditører (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Speditørvirksomhed (offentliggjort 2001-08-14)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodvej 6, 6330 Padborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodvej 6, 6330 Padborg (offentliggjort 2006-05-04)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodvej 6, 6330 Padborg (offentliggjort 2006-05-04)
Den 2006-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorsvej 1-3, 6330 Padborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-10-07 tilføjes Bestyrelse: Anders Hjulmand (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Bestyrelse: Arne Lindhardt Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 fjernes Bestyrelse: Anders Hjulmand (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Direktion: Arne Lindhardt Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 fjernes Direktion: Tommy Brindt Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor transport og spedition samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 625.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør sammen med et bestyrelsesmedlem, af bestyrelsesformanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Vedtægter: 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-08-13 fjernes Bestyrelse: Henrik Munch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-13 fjernes Direktion: Henrik Munch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-14 tilføjes Hovedbranche: Speditørvirksomhed (offentliggjort 2001-08-14)
Den 2001-08-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorsvej 1-3, 6330 Padborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-30 tilføjes Bestyrelse: Henrik Munch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-30 tilføjes Direktion: Henrik Munch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-03-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-30 tilføjes Navne: COMBI SPEDITION A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-30 tilføjes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-30 tilføjes Stiftere: Ole Bo Kirsten, COMBI SHIPPING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)