Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Rolfsvej 1, 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-04-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-16 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-16 fjernes Navne: ELEKTROMONTØREN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-16 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-16 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-16 fjernes Stiftere: HHMM-INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-15 fjernes Direktion: Steffen Mikael Vellemberg Lorentzen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2003-01-08)
Den 2007-03-27 fjernes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-19 tilføjes Vedtægter: 2007-01-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-10 tilføjes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-04 tilføjes Kapital (Kapital): 499.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-19 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-10 tilføjes Kapital (Kapital): 225.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-10 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-10 fjernes Revisor: Erik Meldgaard Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2003-01-08)
Den 2002-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rolfsvej 1, 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Uglevang 96, 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 180.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Uglevang 96, 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-19 tilføjes Direktion: Steffen Mikael Vellemberg Lorentzen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-04-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-19 tilføjes Navne: ELEKTROMONTØREN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-19 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-19 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-19 tilføjes Revisor: Erik Meldgaard Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-19 tilføjes Stiftere: HHMM-INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)