Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skebjergvej 42, 2765 Smørum (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Skebjergvej 42, 2765 Smørum (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skebjergvej 42, 2765 Smørum (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2020-07-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Skebjergvej 42, 2765 Smørum (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder (offentliggjort 2001-05-25)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skebjergvej 42, 2765 Smørum (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skebjergvej 42, 2765 Smørum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, service og investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-20 tilføjes Vedtægter: 2003-01-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-30 tilføjes Revisor: Steen Aalstrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-30 fjernes Revisor: Niels Henrik Rank (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2002-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skebjergvej 42, 2765 Smørum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-20 tilføjes Binavne: JAN'S AUTO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-20 tilføjes Direktion: Erik Lindgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-04-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-20 tilføjes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder (offentliggjort 2001-05-25)
Den 2001-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-20 tilføjes Legale ejere: Erik Lindgaard (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2001-04-20 tilføjes Navne: DELTA HANDEL ApS (offentliggjort 2001-04-23)
Den 2001-04-20 tilføjes Reelle ejere: Erik Lindgaard (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2001-04-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2001-04-20 tilføjes Revisor: Niels Henrik Rank (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-20 tilføjes Stiftere: Erik Lindgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-04-23)
Den 2001-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)