Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | xbrl | Hvidhvask | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Bibranche | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Direktion | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Lerbakken 16, 3450 Allerød (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Højrisvej 7, 3540 Lynge (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-08 tilføjes Kontaktoplysninger: frey01@gmail.com (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-07 fjernes Kontaktoplysninger: thomas@kjeldahl-frey.dk (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-02-07)
Den 2017-02-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-02-07)
Den 2017-02-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-02-07)
Den 2017-02-03 tilføjes Vedtægter: 2017-02-03 (offentliggjort 2017-02-07)
Den 2017-02-03 fjernes Revisor: Partnerselskabet RRSR (offentliggjort 2017-02-07)
Den 2016-12-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-12-05 tilføjes Kontaktoplysninger: thomas@kjeldahl-frey.dk (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2013-12-04 fjernes Kontaktoplysninger: frey@it.dk (offentliggjort 2013-12-06)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2012-10-01 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-02-19)
Den 2011-10-18 tilføjes Revisor: Partnerselskabet RRSR (offentliggjort 2017-02-07)
Den 2011-10-18 fjernes Revisor: Ejendommen Himmelev Bygade 70-74 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-07-01)
Den 2006-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højrisvej 7, 3540 Lynge (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2006-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Haraldsgade 20, st. tv., 2200 København N (offentliggjort 2004-06-01)
Den 2006-11-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holding-, investerings- og finansieringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-08 tilføjes Vedtægter: 2006-11-08 (offentliggjort 2017-02-07)
Den 2006-09-27 tilføjes Kontaktoplysninger: frey@it.dk (offentliggjort 2013-12-06)
Den 2006-04-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2006-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-27 tilføjes Revisor: Ejendommen Himmelev Bygade 70-74 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-27 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haraldsgade 20, st. tv., 2200 København N (offentliggjort 2004-06-01)
Den 2003-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Hørbakken 13, 2765 Smørum (offentliggjort 2002-06-18)
Den 2003-04-25 tilføjes Direktion: Thomas Frey (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-04-25 fjernes Direktion: Bent Kjeldahl (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-04-25 tilføjes Legale ejere: Thomas Frey (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2003-04-25 tilføjes Navne: FREY INVEST ApS (offentliggjort 2003-04-25)
Den 2003-04-24 fjernes Navne: THEILGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2001-04-20)
Den 2003-04-25 tilføjes Reelle ejere: Thomas Frey (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2002-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørbakken 13, 2765 Smørum (offentliggjort 2002-06-18)
Den 2002-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Blidahpark 3, st. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-17 tilføjes Direktion: Bent Kjeldahl (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-05-17 fjernes Direktion: Rasmus Per Theilgaard Høyer (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-05-17 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-17 fjernes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blidahpark 3, st. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-05 tilføjes Direktion: Rasmus Per Theilgaard Høyer (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-04-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-07-01)
Den 2001-04-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-05 tilføjes Navne: THEILGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2001-04-20)
Den 2001-04-05 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-05 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-02-07)
Den 2001-04-05 tilføjes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-05 tilføjes Stiftere: Rasmus Per Theilgaard Høyer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-04-20)
Den 2001-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)