Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-26 tilføjes Kontaktoplysninger: lars.stromsfors@gmail.com (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-04-25 fjernes Kontaktoplysninger: lars.r.eismark@atkearney.com (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2016-06-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Burrito Venture Partners A/S. (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-08-24 sletter virksomheden Ejerskaber: OD Clinical Holding ApS. (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2016-12-21 sletter virksomheden Ejerskaber: DL Clinical Holding ApS. (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2017-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: GUNS & GENTS A/S. (offentliggjort 2019-10-06)
Den 2018-08-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Clinical-Microbiomics A/S. (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Clinical-Microbiomics A/S. (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-28 tilføjes Revisor: SCHWARTZ, PIO & CO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-09-28 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-18 tilføjes Kontaktoplysninger: lars.r.eismark@atkearney.com (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2011-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bolbro Villavej 13, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2011-06-30)
Den 2011-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Parkvej 1, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2003-06-13)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-08 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2006-03-08 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Ankjær-Jensen I/S statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-28 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Ankjær-Jensen I/S statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-28 fjernes Revisor: RS AF 1975. AKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parkvej 1, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2003-06-13)
Den 2003-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Steenstrups Alle 3, 1. tv., 1924 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, industri, ejendomme og investering samt besiddelse af aktier eller anparter i andre selskaber(holdingselskab) samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-04 tilføjes Vedtægter: 2003-06-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Steenstrups Alle 3, 1. tv., 1924 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-11 tilføjes Direktion: Lars Raunholt Eismark (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-04-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-11 tilføjes Legale ejere: Lars Raunholt Eismark (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2001-04-11 tilføjes Navne: TLC HOLDING ApS (offentliggjort 2001-05-01)
Den 2001-04-11 tilføjes Reelle ejere: Lars Raunholt Eismark (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2001-04-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2001-04-11 tilføjes Revisor: RS AF 1975. AKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-11 tilføjes Stiftere: Lars Raunholt Eismark (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-05-01)
Den 2001-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)