Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse |
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Hørskætten 30-32, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-26 fjernes Bestyrelse: Louis De Groat Triche (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-26 fjernes Direktion: Erik Hjelmstedt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-04-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-26 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-26 fjernes Navne: ELECTRONICS BOUTIQUE DENMARK HOLDINGS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-26 fjernes Regnskabs år: --01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-26 fjernes Regnskabs år: --02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-26 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-26 fjernes Stiftere: EB International Holdings, INC (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels-, industri- og finansaktiviteter inddirekte ved investeringer i andre selskaber, samt at drive anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbunden dermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 925.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et bestyrelsesmedlem alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-28 tilføjes Vedtægter: 2005-01-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-01-30 tilføjes Kapital (Kapital): 625.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-11-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-12-03)
Den 2003-08-14 tilføjes Bestyrelse: Louis De Groat Triche (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-14 tilføjes Direktion: Jeff Griffiths (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-14 fjernes Direktion: Jeff Griffiths (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 425.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-06 tilføjes Kapital (Kapital): 375.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-30 tilføjes Kapital (Kapital): 225.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-12 fjernes Direktion: Joseph Firestone (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørskætten 30-32, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-03 tilføjes Direktion: Joseph Firestone (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-04-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-12-03)
Den 2001-04-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-03 tilføjes Navne: ELECTRONICS BOUTIQUE DENMARK HOLDINGS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-03 tilføjes Regnskabs år: --01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-03 tilføjes Regnskabs år: --02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-03 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-03 tilføjes Stiftere: EB International Holdings, INC (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)